Informazioni su Rita Werle
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rita Werle
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005705427, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Impact Energy AG, bisher in Zürich, CHE-214.584.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2020, Publ. 1004902373).
Statutenänderung:
15.02.2023.
Sitz neu:
Brugg.
Domizil neu:
c/o Zehnder Treuhand AG Brugg, Stahlrain 6, 5200 Brugg AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Beratung, Forschung und weitere Dienstleistungen im Bereich Energie und Umwelt. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werle, Rita, von Zürich, in Riniken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ungarische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tieben, Rolf Nikolaus, deutscher Staatsangehöriger, in Nürensdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zehnder, Constantin A., von Birmenstorf (AG), in Birmenstorf (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004451010, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
S.A.F.E. Schweizerische Agentur für Energieeffizienz, in Zürich, CHE-104.828.642, Verein (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2016, Publ. 3077469).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfister, Marco, von Wädenswil, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brunner, Conrad U., von Diessenhofen und Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nipkow, Jürg, von Stäfa, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Stefan, von Zollikon und Hallau, in Uetikon am See, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tieben, Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Nürensdorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Togni, Giuseppina, von Brione (Verzasca), in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Werle, Rita, ungarische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2719151, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Topmotors, in Zürich, CHE-397.751.979, c/o Conrad U. Brunner, Gessnerallee 38a, 8001 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
23.02.2016.
Zweck:
Der Verein bezweckt die Förderung der Energieeffizienz. Er kann die Auszeichnung 'Topmotors Award' für hervorragende Leistungen vergeben.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Zuwendungen oder Vermächtnisse, Erlös aus Vereinsaktivitäten und ggf. Subventionen von öffentlichen Stellen.
Eingetragene Personen:
Tieben, Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Bassersdorf, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Conrad U., von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werle, Rita, ungarische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.