Informazioni su Peter Wenk
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Wenk
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005350810, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BewegungPlus Schweiz, in Thun, CHE-105.800.994, Verein (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2019, Publ. 1004735624).
Statutenänderung:
30.06.2021. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wenk, Peter, von Riehen, in Steffisburg, Kassier (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thalmann, Nadja, von Huttwil, in Matzingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lüscher, Dominik, von Triengen, in Wilderswil, Kassier (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004735624, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Verein BewegungPlus (BPlus), in Thun, CHE-105.800.994, Verein (SHAB Nr. 80 vom 28.04.2015, S.0, Publ. 2122501).
Statutenänderung:
18.05.2019.
Name neu:
BewegungPlus Schweiz.
Zweck neu:
Die Tätigkeit des Vereins beruht ausschliesslich und unwiderruflich auf gemeinnütziger Grundlage. Der Verein verfolgt keine finanziellen Gewinnabsichten.
Der Verein bezweckt:
a) die Verbreitung des Evangeliums von Jesus Christus. b) die Gründung und Förderung von Lokalkirchen, die eine eigene Rechtspersönlichkeit besitzen und neben Kultusangeboten gemeinnützige und soziale Aufgaben übernehmen wie die Betreuung und Hilfeleistungen für Betagte, Lebenshilfe und Beratung für Jugendliche, Erwachsene und Migranten. c) die Zusammenarbeit mit anderen Kirchen und Freikirchen, um dadurch der Einheit der gesamten Kirche von Jesus Christus zu dienen. Der Verein kann Grundeigentum mieten, erwerben, belasten oder veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nyffenegger, Anton, von Huttwil, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dürst, Marcel Leon, von Glarus Nord, in Winterthur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frei, Kurt Franz, von Unterstammheim, in Aarburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggenberg, Thomas, von Uebeschi, in Köniz, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Erne, Philipp Marc, von Leibstadt, in Dietikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wenk, Matthias, von Riehen, in Burgdorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zeltner, Daniel Jérôme, von Niederbuchsiten, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wenk, Peter, von Riehen, in Steffisburg, Kassier (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2792337, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Erzinger-Peyer-Stiftung, in Schleitheim, CHE-109.750.272, Stiftung (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2011, Publ. 6452308).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wenk, Peter, von Riehen, in Büttikon AG (Büttikon), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wissmann, Florian, von Basel, in Ostermundigen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.