Informazioni su Peter Wenger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Wenger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4539778, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Constanta AG, in Basel, CH-270.3.012.753-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2007, S. 6, Publ. 3980464).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wenger, Peter, von Bern, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenger, Urs, von Bern, in Ettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Basel, Präsident des Verwaltungsrates];
Wenger, Silvia, von Bern und Buttwil, in Ettingen, mit Einzelunterschrift [bisher: in Basel].
Numero di pubblicazione: 4530060, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Constanta AG, bisher in Oberwil BL, CH-280.9.006.393-5, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2004, S. 5, Publ. 2324222).
mit Hauptsitz in:
Basel (HR BS).
Sitz neu:
Ettingen.
Domizil neu:
Flühbergweg 2, 4107 Ettingen.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
[Gestrichenes Eintragungsdatum des Hauptsitzes aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.] [gestrichen: Handelsregistereintragung: 21.02.2001].
Zweck Hauptsitz:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wenger, Peter, von Bern, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wenger, Urs, von Bern, in Ettingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wenger, Silvia, von Bern und Buttwil, in Ettingen, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1130922, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Drogerie H. Wenger AG, in Basel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 12.11.1998, S. 7736).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wenger, Peter, von Bern, in Bottmingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schär, Michel, von Huttwil, in Ramlinsburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates];
Bühlmann, Margrit, von Basel, in Therwil, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Bühlmann, Margrith, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates].