Informazioni su Prof. Dr. Charles Weissmann
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Prof. Dr. Charles Weissmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005545415, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Ernst Hadorn-Stiftung, in Zürich, CHE-109.329.837, Stiftung (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2021, Publ. 1005321672).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weissmann, Prof. Dr. Charles, von Zürich, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weissmann, Julianna, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hengartner, Prof. Dr. Michael Otmar, von Muolen, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riek, Prof. Dr. Roland Pascal, von Emmen, in Sarnen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furger, Mark, von Küsnacht ZH und Vals, in Küsnacht ZH, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aguzzi, Prof. Dr. Adriano, von Rorbas, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weissmann, Richard, von Zürich, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gratwohl, Patrizia, von Erlenbach (ZH), in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2320448, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Speedel Holding AG, in Basel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2004, S. 7, Publ. 2288400).
Statutenänderung:
10.06.2004. [Publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weissmann, Prof. Dr. Charles, von Zürich, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1091630, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SWF Stiftung für wissenschaftliche Forschung, in Zürich, Stiftung (SHAB Nr. 79 vom 27.04.1992, S. 1867).
Domizil neu:
c/o Aeberli Treuhand AG, Zimmergasse 17, 8008 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lindenmann, Prof. Dr. Jean, von Seengen, in Dübendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weissmann, Prof. Dr. Charles, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.