Informazioni su Marc-Aurel Weinmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Marc-Aurel Weinmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005115576, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
SD Sanadent AG, in St. Gallen, CHE-184.012.191, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 27.08.2020, Publ. 1004966123).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sigrist, Thomas, von Meggen, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tobler, Bärbel Sonja, von St. Gallen, in Engelburg (Gaiserwald), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weinmann, Marc-Aurel, von St. Gallen, in Gossau SG, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saasen, Petrus, niederländischer Staatsangehöriger, in Lausanne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
van Wiggen, Julian, von Villeneuve (VD), in Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2555929, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
SD Sanadent AG, bisher in Herisau, CHE-184.012.191, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2014, Publ. 1432975).
Gründungsstatuten:
15.05.2012.
Statutenänderung:
11.12.2015.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
Vadianstrasse 58, 9000 St. Gallen.
Zweck neu:
Erwerb, Halten und Verwaltung von Beteiligungen aller Art, Leistungen im Bereich der Zahnmedizin und der Zahntechnik im In- und Ausland, Betreiben der Verwertung und Veräusserung von Patenten und Lizenzen sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Nachtrag aufgrund Eintragungspraxis]. [gestrichen: Weitere Adresse: Platz 6, Haus zur Rose, Postfach 1226, 9102 Herisau.].[Nachtrag eingetragene Personen aufgrund Eintragungspraxis].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüst, Peter, von Oberriet SG, in Engelburg (Gaiserwald), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zuber, Christof Alexander, von Birmensdorf ZH, in Lachen SZ (Galgenen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikon, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sigrist, Thomas, von Meggen, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tobler, Bärbel Sonja, von St. Gallen, in Engelburg (Gaiserwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weinmann, Marc-Aurel, von St. Gallen, in Gossau SG, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 993765, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
SD Sanadent AG, in Herisau, CH-320.3.071.515-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2013, Publ. 7153160).
Statutenänderung:
19.07.2013.
Aktienkapital neu:
CHF 280'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 280'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Aktien neu:
280 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weinmann, Marc-Aurel, von St. Gallen, in Gossau SG, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Engelburg (Gaiserwald)].