Informazioni su Dr. Kurt Weingarten
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Kurt Weingarten
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4445329, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Scrona AG, in Zürich, CHE-140.831.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2017, Publ. 3589675).
Statutenänderung:
22.08.2018.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von sowie Handel mit hochauflösenden Nicht-Kontakt Druckern, Druckköpfen und von optischen Instrumenten und deren Zubehör sowie Erbringen aller in diesem Zusammenhang anfallenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten.
Aktienkapital neu:
CHF 168'983.43 [bisher: CHF 117'458.55].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 168'983.43 [bisher: CHF 117'458.55].
Aktien neu:
11'745'855 Namenaktien zu CHF 0.01 und 5'152'488 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) [bisher: 11'745'855 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Poulikakos, Prof. Dr. Dimosthenis, genannt Dimos, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weingarten, Kurt, von Zürich, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4330837, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Lumentum Switzerland AG, in Schlieren, CHE-107.708.164, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2016, Publ. 2870725).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weingarten, Dr. Kurt, von Zürich, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1424835, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Time-Bandwidth Products AG, in Schlieren, CHE-107.708.164, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2013, Publ. 1018713).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernasconi, Bruno M., von Magliaso, in Killwangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller Weingarten, Prof. Dr. Ursula, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ammann, Dr. Hubert, von Kirchberg SG, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pollack, Andrew R., amerikanischer Staatsangehöriger, in Belmont (CA/US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jackson, Rex S., amerikanischer Staatsangehöriger, in Los Gatos (CA/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Weingarten, Dr. Kurt, von Zürich, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: USA, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Juris Treuhand AG (CHE-106.916.027), in Zug, Revisionsstelle [bisher: Juris Treuhand AG].