Informazioni su Thomas Klaus Weilbächer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Klaus Weilbächer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004848328, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Grüntee-Haus GmbH, in Winterthur, CHE-108.539.504, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2015, S.0, Publ. 2216487).
Statutenänderung:
29.01.2020.
Firma neu:
TERE Montage GmbH.
Sitz neu:
Seuzach.
Domizil neu:
Erlenstrasse 29, 8472 Seuzach.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Montage- und Service-Arbeiten in den Bereichen Holz, Glas und Metall. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Rolf, von Andelfingen, in Winterthur, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 13'000.00;
Schalcher, Max, von Winterthur, in Frauenfeld, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Welter, Freddy Erich, österreichischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Weilbächer, Thomas Klaus, von Winterthur, in Winterthur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberhart, Timon, von Fraubrunnen, in Seuzach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 2443470, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Infusa GmbH, bisher in Hettlingen, CH-020.4.018.554-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 81 vom 30.04.2003, S. 18, Publ. 969606).
Statutenänderung:
11.08.2004.
Firma neu:
Optiva GmbH.
Sitz neu:
Dietikon.
Domizil neu:
Steinmürlistrasse 23, 8953 Dietikon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Beratung und Analysen im Versicherungsbereich insbesondere im Bereich der Krankenkassen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weilbächer, Thomas Klaus, von Winterthur, in Hettlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Weilbächer, Priska, von Winterthur, in Hettlingen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iannantuoni, Carmela, italienische Staatsangehörige, in Birmensdorf ZH, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Looser, Roger, von Dietikon, in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Numero di pubblicazione: 969606, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Infusa GmbH, bisher in Winterthur, Handel mit Tee, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 02.06.1998, S. 3709).
Statutenänderung:
31.03.2003.
Sitz neu:
Hettlingen.
Domizil neu:
c/o Thomas Weilbächer, Obere Gübelstrasse 3, 8442 Hettlingen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weilbächer, Thomas Klaus, von Winterthur, in Hettlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [bisher: in Winterthur];
Weilbächer, Priska, von Winterthur, in Hettlingen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [bisher: in Winterthur].