Informazioni su Gilles Weil
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gilles Weil
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6804110, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Euroderm AG, in Baden, CH-400.3.030.485-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 20.06.2012, Publ. 6727182).
Statutenänderung:
21.06.2012. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 21.06.2012 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Dr. Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Wohlenschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weil, Gilles, französischer Staatsangehöriger, in Champery (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harr, Dr. Jost, von Oberwil BL, in Oberwil BL, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Rudolf, von Oftringen, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wachsmann, Martin, von Reinach BL, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6097574, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Euroderm AG, in Baden, CH-400.3.030.485-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2010, S. 2, Publ. 5764382).
Statutenänderung:
11.03.2011. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 11.03.2011 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gossweiler, Jörg, von Dübendorf, in Schwerzenbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krüger, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Dr. Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Wohlenschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Takei, Dr. Naoki, von Wyssachen, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weil, Gilles, französischer Staatsangehöriger, in Champery (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.