Informazioni su Andreas Weiersmüller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Weiersmüller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004466992, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Mazeran GmbH, in Zug, CHE-100.915.673, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2017, Publ. 3479435).
Statutenänderung:
20.09.2018.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital vorgängig auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 20.09.2018 und Bilanz per 31.03.2018 mit Aktiven von CHF 7'216'096.94 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'288'460.65 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
Mazeran AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sachübernahme: Anlässlich der Gründung 50 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der "EBS Eisenbahn-Service AG", in Basel, zum Preise von CHF 950'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weiersmüller, Andreas, von Suhr, in Pfeffingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Norgate, Thomas, britischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weiersmüller, Otto, von Suhr, in Uetikon am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Salsi, Diana, von Basel, in Aesch (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3851609, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Lepus Immobilien GmbH, in Aesch (BL), CHE-463.087.291, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2015, Publ. 2053617).
Domizil neu:
c/o Diana Salsi, Häslirainweg 25, 4147 Aesch BL.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weiersmüller, Andreas, von Suhr, in Aesch (BL), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salsi, Diana, von Basel, in Aesch (BL), Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3479435, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Mazeran GmbH, in Zug, CHE-100.915.673, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2009, Publ. 5373488).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weiersmüller, Andreas, von Suhr, in Pfeffingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: in Aesch (BL), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Weiersmüller, Otto, von Suhr, in Uetikon am See, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Norgate, Thomas, britischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salsi, Diana, von Basel, in Aesch (BL), Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.