Informazioni su Cornelia Weibel-Kessler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Cornelia Weibel-Kessler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004985107, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
DO Bautreuhand AG, in Hergiswil (NW), CHE-366.707.994, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2020, Publ. 1004871806).
Statutenänderung:
18.09.2020.
Firma neu:
Oettli & Weibel AG.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oettli, Daniel Christoph, von Zollikon, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Weibel-Kessler, Cornelia, von Jonschwil, in Reichenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1111749, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Bank Linth LLB AG, in Uznach, CH-320.3.002.766-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2013, Publ. 1104155).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weibel, Cornelia, von Jonschwil und Thundorf, in Reichenburg, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6630778, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Bank Linth LLB AG, in Uznach, CH-320.3.002.766-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 16.03.2012, S. 0, Publ. 6597474).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs, Andreas, von Appenzell, in Wolfhausen (Bubikon), stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leemann, Peter, von Meilen, in Uetikon am See, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weibel, Cornelia, von Jonschwil und Thundorf, in Reichenburg, Vizedirektorin, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Zahner, Wilhelm genannt Willi, von Kaltbrunn, in Uznach, Vizedirektor, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Diethelm, Armin, von Galgenen, in Siebnen (Schübelbach), mit Kollektivprokura zu zweien;
Hahn, Reto, von Reichenburg, in Weesen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rauber, Markus, von Lenzburg, in Hirzel, mit Kollektivprokura zu zweien.