Informazioni su Christine Weibel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christine Weibel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006005208, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Ziegelgut Oberburg AG, in Oberburg, CHE-101.855.140, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2014, S.0, Publ. 1724259).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stettler, Dietrich K., von Walkringen, in Zollikerberg (Zollikon), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Weibel, Raphael, von Lyss, in Gümligen (Muri bei Bern), Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, Delegierter, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Weibel, Christine, von Lyss und Guggisberg, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Balmer-Etienne AG Bern (CHE-102.704.443), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Dr. Röthlisberger AG (CHE-102.704.443)].
Numero di pubblicazione: HR02-1006000293, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Golf Emmental AG, in Oberburg, CHE-104.367.575, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 29.12.2014, S.0, Publ. 1904045).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stettler, Dietrich K., von Walkringen, in Zollikerberg (Zollikon), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Weibel, Raphael, von Lyss, in Gümligen (Muri bei Bern), Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, Delegierter, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Weibel, Christine, von Lyss und Guggisberg, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Lyss und Guggisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Balmer-Etienne AG Bern (CHE-102.704.443), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Dr. Röthlisberger AG (CHE-102.704.443)].
Numero di pubblicazione: HR02-1004851873, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Verein immobern, in Bern, CHE-101.230.856, Verein (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2017, Publ. 3633677).
Name neu:
Verein immobern in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.01.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reist, Peter, von Sumiswald, in Thun, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weibel, Christine, von Lyss, in Gümligen (Muri bei Bern), Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Arn, Daniel, von Dotzigen, in Bern, Mitglied und Sekretär des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied + Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Peter, Daniel, von Möhlin, in Konolfingen, Mitglied des Vorstandes, Kassier, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Roth, Michel, von Erlinsbach (AG), in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spycher, Andreas, von Köniz, in Riggisberg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].