Informazioni su Edwin Wehrli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Edwin Wehrli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004658797, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SCHOELLKOPF AG, in Rümlang, CHE-105.976.972, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2017, S.0, Publ. 3615511).
Statutenänderung:
12.06.2019.
Firma neu:
KAD Kaeser Dienstleistungs AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Office Dienstleistungen für Firmen und Privatpersonen wie Personal- und Rechnungswesen, Steuer- und Zolldeklarationen, Management von IT-, Miet- und Leasingstrukturen. Sie kann auch Geschäftsführungsaufgaben übernehmen sowie generell Beratungs- und Dienstleistungsaufträge ausführen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wehrli, Edwin, von Berg TG, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6041818, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SCHOELLKOPF AG, in Rümlang, CH-020.3.923.056-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2010, S. 25, Publ. 5745878).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Menzi, Karin, von Zürich, in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Wehrli, Edwin, von Berg TG, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Zumsteg, Franziska, von Gansingen, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
H. Zumstein Buchhaltungs- und Revisions AG (CH-020.3.021.571-8), in Niederhasli, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3461824, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SCHOELLKOPF AG, in Rümlang, CH-020.3.923.056-1, Handel mit Kunststoffen und verwandten Produkten sowie mit Chemikalien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2006, S. 21, Publ. 3369330).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kubli, Rudolf, von Netstal, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident und Delegierter];
Wehrli, Edwin, von Berg TG, in Männedorf, mit Kollektivprokura zu zweien.