Informazioni su Urs Wegmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Urs Wegmann
Ultimi comunicati FUSC: Urs Wegmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005305912, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Wohnbaugenossenschaft Gewo Züri Ost, in Uster, CHE-102.473.114, Genossenschaft (SHAB Nr. 21 vom 01.02.2021, Publ. 1005087990).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hegelbach, Peter, von Uetikon am See, in Uster, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bauer, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Dübendorf, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfenninger, Heinz, von Meilen, in Rüti (ZH), Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wegmann, Urs, von Uetikon am See, in Stäfa, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Ariel Alphons, von Rothenburg, in Langnau am Albis, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geisser, Chantal Fabienne, von Zürich, in Russikon, Co-Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Heinz, von Dintikon, in Volketswil, Co-Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Goldstein, Jennifer, von Zürich, in Fällanden, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sala, Stefan, von Zürich, in Uster, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mitsche, Christina, österreichische Staatsangehörige, in Bassersdorf, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2214255, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Wohnbaugenossenschaft Gewo Züri Ost, in Uster, CHE-102.473.114, Genossenschaft (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2013, Publ. 1091443).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnyder, Urs, von Kriens, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ziltener, Klaus, von Schübelbach und Bischofszell, in Maur, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schicker-Winter, Brigitte, von Zürich, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ostschweizerische Treuhand Zürich AG (CHE-102.503.904), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ostschweizerische Treuhand Zürich AG (CH-020.3.003.135-0)];
Finkenzeller, Petra, deutsche Staatsangehörige, in Uster, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wegmann, Urs, von Uetikon am See, in Stäfa, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Portmann, Christian, von Dietlikon, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2126855, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AWZ Immobilien GmbH, in Stäfa, CHE-115.326.712, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 7 vom 12.01.2010, S. 23, Publ. 5435550).
Firma neu:
AWZ Immobilien GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Häldelistrasse 9, 8712 Stäfa. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.04.2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amberg, Matthias, von Männedorf und Zürich, in Stäfa, Vorsitzender der Geschäftsführung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wegmann, Urs, von Uetikon am See, in Stäfa, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
AMBERG HOLDING AG (CHE-114.813.263), in Stäfa, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: AMBERG HOLDING AG (CH-020.3.033.710-8)].