Informazioni su Walter Weber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Walter Weber
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Walter Weber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004538794, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
D + D Projekt Consult Zürich AG, in Zürich, CHE-109.350.820, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 30.06.2003, Publ. 1056518).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Walter, von Maur und Volketswil, in Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber Treuhand AG (CHE-107.908.243), in Egg, Revisionsstelle [bisher: Gerber Treuhand AG, in Zürich].
Numero di pubblicazione: HR02-1004533264, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
WIRE Immobilien AG, in Freienbach, CHE-103.805.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2008, Publ. 4318386).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Walter, von Maur, in Jona, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2995391, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Sporthotel Bergün AG, in Bergün/Bravuogn, CHE-112.696.928, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2013, Publ. 1057327).
Firma neu:
Sporthotel Bergün AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 01.07.2016 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Susanne, von Maur und Volketswil, in Rapperswil-Jona, Direktorin, mit Einzelunterschrift;
Bühler Treuhand AG Glarus, in Glarus, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Walter, von Maur und Volketswil, in Rapperswil-Jona, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
FINIRING Verwaltungs AG (CHE-101.698.923), in Egg, Liquidatorin;
Künzle Treuhand AG (CHE-107.798.374), in Rapperswil-Jona, Revisionsstelle.