Informazioni su Michael Weber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Michael Weber
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michael Weber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1651439, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Limmat Elektro AG, bisher in Urdorf, CHE-106.555.679, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2006, S. 24, Publ. 3197408).
Gründungsstatuten:
23.01.1990.
Statutenänderung:
24.07.2014.
Sitz neu:
Untersiggenthal.
Domizil neu:
Dorfstrasse 87, 5417 Untersiggenthal.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber-Müller, Christine, von Maur, in Obersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Kurt, von Maur, in Obersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
UTA Treuhand AG Baden, in Baden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner Treuhand AG (CHE-107.909.863), in Zürich, Revisionsstelle;
Weber, Michael, von Maur, in Untersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Obersiggenthal, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Weber-Strub, Petra, von Aesch BL, in Untersiggenthal, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3090366, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Limmat Elektro AG, in Urdorf, CH-020.3.916.039-3, Planung und Erstellung von Elektroinstallationen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2000, S. 154).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Michael, von Maur, in Obersiggenthal, Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident und Geschäftsführer];
Weber, Kurt, von Maur, in Obersiggenthal, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Limmat Elektro AG, in U r d o r f, Planung und Erstellung von Elektroinstallationen sowie Handel mit Geräten und Material für die Elektroinstallation, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 18.11.1996, S. 7076).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Michael, von Maur, in Obersiggenthal, Vizepräsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].