Informazioni su Bernhard Christian Weber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bernhard Christian Weber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004886140, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 70 vom 12.04.2018 publizierten TR-Eintrags Nr. 13044 vom 09.04.2018 Deloitte AG, in Zürich, CHE-101.377.666, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2020, Publ. 1004855954). Folgende Person wurde unter Tagesregister-Nr. 13044 vom 09.04.2018 irrtümlich gelöscht. Deshalb erfolgt untenstehende Eintragung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Bernhard Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4166217, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Deloitte AG, in Zürich, CHE-101.377.666, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2018, Publ. 4104633).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flammer, Daniel, von Zuzwil (SG), in Winterthur, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Caviezel, Jeannine Suzanne, von Lumnezia, in Dietikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lachenmeier, Florian, von Basel, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaaff, Daniel Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spinelli, Antoine Michel, französischer Staatsangehöriger, in Veyrier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Bernhard Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenger, Rémy, von Genève, in Collonge-Bellerive, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zagers, Lars Jacobus Marie, niederländischer Staatsangehöriger, in Genève, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blanc-Travaillon, Fanny, französische Staatsangehörige, in Annecy (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Di Brino, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Filipovic, Rastko, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Köster, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschirky, Franziska Katharina, von Mels, in Bülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zannoni, Jennifer, französische Staatsangehörige, in Genève, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3192277, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Deloitte AG, in Zürich, CHE-101.377.666, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2016, Publ. 3159295).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ciocarelli, Felix, von Zürich, in Zumikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Laganà, Stefan, von Meiringen, in Wetzikon ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Horiguchi, James D., Bürger der USA, in Horgen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidli, Stephan, von Villmergen, in Bonstetten, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stampa, Dante Costante, von Bregaglia, in Weggis, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bielik, Marc, von Zürich, in Stallikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, René, von Morschach, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Joshua Bernard, amerikanischer Staatsangehöriger, in Gorgier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegler, Daniela, österreichische Staatsangehörige, in Villmergen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gschwend, Matthias, von Zürich und Appenzell, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Schaeffer, Morgan Hervé, von Zürich, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Follert, Liza-Corinna, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ormos, Kati Piroska, von Winterthur, in Flurlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Bernhard Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.