Informazioni su Andreas Weber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Andreas Weber
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Weber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005418172, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
ESWEM Holding AG, in Ennetbaden, CHE-422.732.800, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2017, Publ. 3715683). [Gemeindefusion vom 01.01.2022].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Andreas, von Ebnat-Kappel, in Zurzach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bad Zurzach].
Numero di pubblicazione: HR02-1005415995, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Leimgruber Fischer Schaub AG, in Ennetbaden, CHE-107.102.441, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2017, Publ. 3736793). [Gemeindefusion vom 01.01.2022].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Andreas, von Ebnat-Kappel, in Zurzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bad Zurzach].
Numero di pubblicazione: 3736793, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Leimgruber Fischer Schaub AG, in Ennetbaden, CHE-107.102.441, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2014, Publ. 1849003).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Setz, Oliver, von Sursee, in Rupperswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Alfred, von Obersiggenthal, in Obersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Sascha, von Obersiggenthal, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schoor, Edwin, von Würenlos, in Oberglatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied];
Weber, Andreas, von Ebnat-Kappel, in Bad Zurzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied].