Informazioni su Alexander Weber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Alexander Weber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006106893, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hauseigentümerverband Zürich, in Zürich, CHE-107.853.642, Verein (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2023, Publ. 1005772396).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Alexander, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zimmermann, Dr. Silvia, von Aarau und Hallwil, in Zug, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fritzsche, Jürg, von Oberengstringen, in Männedorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hotz, Bruno, von Thalwil, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rinderknecht, Thomas, von Hedingen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Troxler, Tamara, von Hergiswil bei Willisau, in Obfelden, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kyburz, Reto, von Oberentfelden, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Saputelli, Maja, von Bern, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Michael, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Traber, Christian, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005776015, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Initiativ-Genossenschaft Lindenplatz Altstetten (IGLA), in Zürich, CHE-100.949.181, Genossenschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2023, Publ. 1005731112).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Alexander, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004658729, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fidevision AG, in Regensdorf, CHE-106.837.161, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 22.08.2012, S.0, Publ. 6819282).
Statutenänderung:
20.02.2019.
Firma neu:
fidevision ag.
Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 425'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 425'000.00].
Aktien neu:
2'500 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 4'250 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 20.02.2019 werden 1750 Namenaktien zu CHF 100.00 vernichtet und zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 21.05.2019 festgestellt.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Alexander, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morger, Guido, von Eschenbach (SG), in Niederhelfenschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bösiger, Stefan, von Winterthur, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
B & S Treuhand AG (CHE-418.941.223), in Aarau, Revisionsstelle [bisher: B & S Treuhand AG];
Bolli, Felix, von Beringen, in Beringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Walser, Reto, von Quarten, in Eschenbach (SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.