Informazioni su Dr. Hugo Waser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Hugo Waser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006027633, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
B.C. Verwaltungs- und Investment AG, in Stansstad, CHE-102.912.160, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2021, Publ. 1005173091).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waser-Kottmann, Trudy, von Stansstad und Wolfenschiessen, in Stansstad, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waser, Remigi Adolf, von Stansstad, in Stansstad, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Waser, Dr. Hugo, von Stansstad, in Stansstad, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3561191, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 99 vom 23.05.2017, S. 11, publizierten TR-Eintrag Nr. 671 vom 18.05.2017 Frey-Näpflin-Stiftung, in Stansstad, CHE-111.988.742, Stiftung (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2017, Publ. 3538255).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waser, Dr. Hugo, von Stansstad und Wolfenschiessen, in Stansstad, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Numero di pubblicazione: 2313241, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Foundation Benedict, in Luzern, CHE-113.549.371, Stiftung (SHAB Nr. 90 vom 13.05.2013, Publ. 7185972).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waser, Dr. Hugo, von Stansstad und Wolfenschiessen, in Stansstad, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Otto, von Hochdorf, in Stans, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-384.263.558), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: BDO AG, in Luzern (CH-100.9.010.550-2)].