Informazioni su Arthur Waser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Arthur Waser
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Arthur Waser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-0004449460, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Speedy Grill GmbH, in Birsfelden, CHE-386.742.396, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 254 vom 29.12.2010, Publ. 5965600).
Firma neu:
Speedy Grill GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.08.2018 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Katrin, von Muotathal, in Birsfelden, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waser, Arthur, von Engelberg, in Birsfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Brenzikofer, Andreas, von Basel, in Möhlin, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2570683, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Berichtigung des im SHAB Nr. 246 vom 18.12.2015 publizierten TR-Eintrags Nr. 6'492 vom 15.12.2015. [A.Waser wurde irrtümlich gestrichen;
er ist jedoch nur als VR-Präsident zurückgetreten, bleibt jedoch Mitglied des VR]Waser Holding AG, in Birsfelden, CHE-477.360.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2015, Publ. 2549785).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waser, Arthur, von Engelberg, in Birsfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. .
Numero di pubblicazione: 2549785, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Waser Holding AG, in Birsfelden, CHE-477.360.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2013, Publ. 968641).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waser, Arthur, von Engelberg, in Birsfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waser, Marc, von Engelberg, in Hofstetten SO (Hofstetten-Flüh), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].