Informazioni su Christoph Michael Lucas Wanner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Christoph Michael Lucas Wanner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005342526, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Almodo AG, in Baden, CHE-415.792.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2020, Publ. 1004982648).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wanner, Christoph Michael Lucas, von Beggingen, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manouk, Nicolas Asis, von Baden, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004982648, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Almodo AG, in Baden, CHE-415.792.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2017, Publ. 3524687).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sandmeier, Adina Verena, von Gränichen, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hafner, Stephan, von Künten, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Ferrarelli, Pierino, italienischer Staatsangehöriger, in Niederwil (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wanner, Christoph Michael Lucas, von Beggingen, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004813737, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Les Amis Club GmbH, in Aarau, CHE-322.028.296, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2018, Publ. 4278691). [gestrichen: Gemäss Erklärung aller Gründer vom 06.11.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkard, August Johann, von Auw, in Oftringen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Berner, Philipp, von Rupperswil, in Aarau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Wanner, Christoph, von Beggingen, in Baden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ELOCON Holding AG (CHE-423.847.647), in Unterentfelden, Gesellschafterin, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
IRC Unternehmungen AG (CHE-369.182.875), in Zofingen, Gesellschafterin, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Consoli, Jean, italienischer Staatsangehöriger, in Buchs (AG), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Consoli, Oscar, italienischer Staatsangehöriger, in Unterentfelden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
LB Treuhand AG (CHE-112.134.671), in Zofingen, Revisionsstelle.