Informazioni su Markus Erich Wang
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Markus Erich Wang
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005634391, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
ELDEEN HOLDING AG, in Baar, CHE-110.202.971, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2020, Publ. 1004854204).
Statutenänderung:
01.12.2022.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o Crowe Curator Tax AG, Zweigniederlassung Zug, Industriestrasse 7, 6300 Zug.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyssmüller, Kurt, von Oberwil im Simmental, in Neuheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schulz, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Albstadt (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wang, Markus Erich, von Zürich, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005633058, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Grob Textile AG, in Baar, CHE-101.113.819, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2020, Publ. 1005024388).
Statutenänderung:
01.12.2022.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o Crowe Curator Tax AG Zweigniederlassung Zug, Industriestrasse 7, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hediger, Peter, von Reinach AG, in Wollerau, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schulz, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Albstadt (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wang, Markus, von Zürich, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Wädenswil und Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005529330, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Spühl GmbH, in Wittenbach, CHE-103.225.375, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2022, Publ. 1005452967).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Montgomery, Holt, amerikanischer Staatsangehöriger, in Winston-Salem (NC) (US), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wood, Randall, amerikanischer Staatsangehöriger, in Joplin (US), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ;
Schwarz, Thomas, von Bussnang, in Wallisellen, mit Kollektivprokura zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hagale, James Tyson, amerikanischer Staatsangehöriger, in Joplin (US), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wang, Markus, von Zürich, in Wädenswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ].