Informazioni su Sonja Walthert
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sonja Walthert
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006126186, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
AVIENTO AG, in Leibstadt, CHE-477.165.460, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2022, Publ. 1005469041).
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 270, 5325 Leibstadt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walthert, Markus, von Oberdiessbach, in Leibstadt, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Leuggern];
Walthert, Kevin, von Oberdiessbach, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Leuggern];
Walthert, Sonja, von Oberdiessbach, in Leibstadt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Leuggern].
Numero di pubblicazione: HR02-1005646152, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
MKW Swiss AG, in Leibstadt, CHE-253.834.878, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2022, Publ. 1005472232).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walthert, Markus, von Oberdiessbach, in Leibstadt, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Leuggern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Walthert, Kevin, von Oberdiessbach, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Leuggern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Walthert, Sonja, von Oberdiessbach, in Leibstadt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004669162, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
AVIENTO AG, bisher in Wädenswil, CHE-477.165.460, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2017, Publ. 3503957).
Statutenänderung:
19.06.2019.
Sitz neu:
Leuggern.
Domizil neu:
Stöckmattstrasse 19, 5316 Leuggern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heinvirta, Ari René, von Langnau im Emmental, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walthert, Kevin, von Oberdiessbach, in Leuggern, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Walthert, Sonja, von Oberdiessbach, in Leuggern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.