Informazioni su Iwan Walther
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Iwan Walther
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5398200, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
waltherswiss GmbH, in Dotzigen, CH-036.4.040.323-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2007, S. 4, Publ. 4251088). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 15.01.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walther, Iwan, von Wohlen bei Bern, in Diessbach bei Büren, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4251088, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
waltherswiss GmbH, in Dotzigen, CH-036.4.040.323-3, Herstellung von Werkzeugen und Maschinen usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2007, S. 3, Publ. 4160402).
Statutenänderung:
6.12.2007.
Zweck neu:
Herstellung von Maschinen und Werkzeugen, Verkauf, Betrieb und Unterhalt von Maschinen und Werkzeugen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arn, Jürg, von Dotzigen, in Dotzigen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walther, Manuel, von Wohlen bei Bern, in Lyss, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.--];
Walther, Iwan, von Wohlen bei Bern, in Diessbach bei Büren, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.