Informazioni su Oliver Walter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Oliver Walter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4603678, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
BNP Paribas (Suisse) SA, in Zürich, CH-020.9.001.565-8, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2008, S. 21, Publ. 4367188).
mit Hauptsitz in:
Genf.
Domizil neu:
Selnaustrasse 16, 8001 Zürich 1.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jaquet, Michaël, von Bas-Intyamon, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Ulrich, von Zürich, in Kilchberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walter, Oliver, von Trasadingen, in Fällanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Montero, Marcos, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Haeberli, Laurent, von Fahrni, in Genf, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martinelli, Sandro, von Basel, in Bettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schuler, Andreas, von Galgenen, in Allschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Linda, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3412286, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
BNP Paribas (Suisse) SA, in Zürich, CH-020.9.001.565-8, Betrieb einer Bank, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2006, S. 19, Publ. 3351258).
mit Hauptsitz in:
Genf.
Statuten Hauptsitz neu:
Statuten geändert am: 31.03.2006 [bisher: Statuten Hauptsitz: Statuten geändert am 22.10.2001].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Debiesse, François, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lenz, Peter, von Basel, in Binningen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Remy, Dominique, französischer Staatsangehöriger, in Le Vesinet (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sulzer, Peter, von Winterthur, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bazire, Louis, französischer Staatsangehöriger, in Genf, Präsident der Generaldirektion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Bugnon, François, von Genf, in Genf, Mitglied der Generaldirektion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Joly, Igor, von Russin, in Contamine Sarzin (FR), Mitglied der Generaldirektion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berta, Philippe, von Lancy, in Chêne-Bougeries, Sekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär (Nichtmitglied) und Mitglied der Geschäftsleitung];
Du Saint, Patrick, französischer Staatsangehöriger, in Genf, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ricci, Robert, französischer Staatsangehöriger, in Cologny, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung];
Thomann, Jacques-Olivier, von Vaulruz, in Commugny, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung];
Aeschbacher, Karl, von Bern, in Birmensdorf ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Apruzzese, Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Genf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung];
Balbo, Silvio, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Direktion];
Bertrand, Christian, französischer Staatsangehöriger, in Sevrier (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bertsch, Peter, von St. Gallen, in Uetikon am See, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bertschinger, Roger, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bethell, Nicholas, von Genf, in Volketswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beucler, Philippe, von Beatenberg, in Archamps (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Direktion];
Boissinot, Xavier, französischer Staatsangehöriger, in Genf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bolis, Franco, von Wattenwil, in Kilchberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Direktion];
Buchholz, Dieter, von Frauenfeld, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Causin, Moreno, von Regensdorf, in Regensdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Direktion];
Chou, Joy, belgischer Staatsangehöriger, in Feusisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dacquin, François, französischer Staatsangehöriger, in Genf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Darles, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Pregny-Chambésy, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Direktion];
Etchart, Christian, von Saint-Aubin FR, in Beaumont (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Beaumont (F), Mitglied der Geschäftsleitung];
Fenk, Peter, von Basel, in Bottmingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fichter, Luc, französischer Staatsangehöriger, in Genf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Forster, Patrizia, von Zürich, in Windlach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gindre, Charles, französischer Staatsangehöriger, in Collonge-Bellerive, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hagmann, Edgar, von Däniken, in Founex, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung];
Hauer, Jean-Paul, französischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Direktion];
Hess, Silvia, von Zürich, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Janowski, Serge, französischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jaquet, Michaël, von Bas-Intyamon, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Direktion];
Keller, Ulrich, von Zürich, in Kilchberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kilchherr, Christof, von Bern, in Rüschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuglin, Marc, von Genf, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lauerner, Thomas, von Oetwil an der Limmat, in Erlenbach ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Direktion];
Leber, Charlotte, von Koblenz, in Cologny, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ley, Michael, von Genf, in Founex, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luna, Jesus, spanischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Magnin, Philippe, von Saint-Saphorin (Lavaux), in Veyrier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mahdavi, Alireza, iranischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Malhame, Nasri, französischer Staatsangehöriger, in Genf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung];
Mathais, Jean-Claude, französischer Staatsangehöriger, in Genf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maurer-Tatti, Cinzia, von Genf, in Prangins, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung];
Meyer, Rolf, von Zürich, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mossaz, Christian, von Avusy, in Veyrier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mouttet, Patrick, von Vermes, in Borex, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oezdemir, Tarkan, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Direktion];
Peeters, Theo, belgischer Staatsangehöriger, in Genf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung];
Polano, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Thônex, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roos, Christoph, von Schüpfheim, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Direktion];
Sanchez, José, von Genf, in Genf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Saxer, Peter, von Wohlenschwil, in Kleindöttingen (Böttstein), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Direktion];
Schaub, Hans-Rudolf, von Basel, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaub, Max, von Wittinsburg, in Pfeffingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Direktion];
Soubirou-Pouey, Laurent, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Direktion];
Steiner, Christoph, von Buchs ZH, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Direktion];
Tomizioli, Thierry, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung];
Trueb, Nicolas, von Zürich, in Erlenbach ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Van Meenen, Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Veigy-Foncenex (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vucina, Denis, kroatischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Direktion];
Walser, Alexander, von St. Gallen, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walter, Oliver, von Trasadingen, in Fällanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Direktion];
Weber Zulet, Claudine, von Neuchâtel, in Genf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Martin, von St. Gallen, in Riehen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weisskopf, Daniel, von Basel, in Wangen SZ, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Willi Habegger, Isabelle, von Genf, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegler, Philippe, von Zuchwil, in Genf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung];
Haeberli, Laurent, von Fahrni, in Genf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schuler, Erwin, von Schwyz, in Lachen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Siegenthaler, Fritz, von Bern, in Wangen-Brüttisellen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
BNP Paribas (Suisse) SA, in Zürich, Betrieb einer Bank, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2001, S. 9927).
mit Hauptsitz in:
Genf.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Truyol, Michel, von Fällanden, in Volketswil, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walter, Oliver, von Trasadingen, in Fällanden, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zäch, Cédric, von Vevey, in Aristau, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jacot-Guillarmod, Pierre, von La Chaux-de-Fonds, in Feusisberg, mit Kollektivprokura zu zweien.