Informazioni su Thomas A. Walser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas A. Walser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005634782, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Walser Design AG, in Baden, CHE-107.134.808, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 15.05.2012, S.0, Publ. 6679588).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walser, Ludwig, von Zürich, in Oberrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walser, Thomas, von Zürich, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3395064, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Berichtigung des im SHAB Nr. 17 vom 25.01.2002, S. 1, publizierten TB-Eintrags Nr. 525 vom 21.01.2002. Ludwig Walser Design AG, in Baden, CH-400.3.001.427-6, Planung und Gestaltung von Industrieerzeugnissen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2006, S. 2, Publ. 3378582).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walser, Thomas, von Zürich, in Baden, Präsident, mit Einzelunterschrift [nicht: Walster, Thomas].