Informazioni su André Walliser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: André Walliser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005458287, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Arch-Ing Consulting AG in Liquidation, in Kriens, CHE-106.622.554, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2021, Publ. 1005233510).
Statutenänderung:
14.04.2022.
Firma neu:
Zur Obertor AG.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung von Finanzierungen, Übernahme von Verwaltungen und Vertretungen aller Art, Handel mit Waren aller Art, treuhänderische Führung von Geschäften, Erwerb und Verwertung von Patenten, Lizenzen und anderen Immaterialgüterrechten sowie Übernahme von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene und fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Beschluss vom 14.04.2022 hat die Generalversammlung ihren Beschluss betreffend Auflösung der Gesellschaft vom 21.06.2021 widerrufen. [bisher: Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 21.06.2021 aufgelöst.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walliser, André, von Dornach, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005233510, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Arch-Ing Consulting AG, in Kriens, CHE-106.622.554, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 31.10.2012, S.0, Publ. 6911972).
Firma neu:
Arch-Ing Consulting AG in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 21.06.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lohri, Walter, von Entlebuch, in Kriens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walliser, André, von Dornach, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005195508, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Swiss Elite Tech GmbH, in Kriens, CHE-109.305.328, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 237 vom 04.12.2020, Publ. 1005039290).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lohri, Walter, von Entlebuch, in Kriens, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Walliser, André, von Dornach, in Allschwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fäh, Nil Camille, von Kaltbrunn, in Winterthur, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 27 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 23 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Koyuncu, Servan, von Walkringen, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].