Informazioni su Patric Waldispühl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Patric Waldispühl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006096802, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
ASE Technik AG, in Hochdorf, CHE-106.553.249, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2023, Publ. 1005891898).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kiser, Markus, von Sarnen, in Hitzkirch, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waldispühl, Patric, von Emmen, in Neuenkirch, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2203455, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
FCM Bell Engineering AG, in Kriens, CHE-108.409.741, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2013, Publ. 7030186).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waldispühl, Patric, von Emmen, in Neuenkirch, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pinkernell, Gerhard, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Pölten (AT), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Buchmayer, Klaus, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Pölten (AT), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Rolf, von Olten und Trimbach, in Kriens, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: 7030186, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
FCM Bell Engineering AG, in Kriens, CH-100.3.018.555-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2011, Publ. 6249434).
Statutenänderung:
17.01.2013.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung in den Statuten über die beabsichtigte Sachübernahme ist weggefallen.] [gestrichen: Die Gesellschaft beabsichtigte, von der Sulzer Hydro AG, in Kriens, die Gesamtheit der Aktivitäten des Faserzement- und Bauplattenanlagengeschäftes mit den Aktiven, bestehend aus verschiedenen aktuellen Patenten, Partnerschaftsverträgen und ab dem 01.01.1996 laufenden Bestellungen aufgrund noch zu erstellenden Listen und ohne Passiven zum Nettoübernahmepreis von CHF 2'200'000.-- käuflich zu übernehmen.].[Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 17.01.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holenstein, Josef, von Rothenburg und Bütschwil, in Rothenburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blau, Thomas, von Bern und Huttwil, in Kriens, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Trescor Treuhand Luzern AG (CH-100.3.015.075-6), in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waldispühl, Patric, von Emmen, in Neuenkirch, Mitglied, mit Einzelunterschrift.