Informazioni su Christoff Waldeck
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christoff Waldeck
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004712714, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
RCswiss GmbH, in Lufingen, CHE-115.194.853, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2019, Publ. 1004569465).
Statutenänderung:
29.08.2019.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Office Zürich AG, Hagenholzstrasse 83b, 8050 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pawelka, Dr. Karl-Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in Coburg (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Waldmünchen (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Waldeck, Christoff, deutscher Staatsangehöriger, in Coburg (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Meyer, Kurt, von Gottlieben, in Salenstein, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4046413, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
RCswiss GmbH, in Lufingen, CHE-115.194.853, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2018, Publ. 4022661).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waldeck, Christoff, deutscher Staatsangehöriger, in Coburg (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 6817208, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
RCswiss GmbH, in Lufingen, CH-020.4.041.266-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2012, S. 0, Publ. 6564184).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prikryl, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Coburg (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hein-Dreier, Beate, deutsche Staatsangehörige, in Coburg (DE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gloor, Roland, von Leutwil, in Lufingen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Pawelka, Dr. Karl-Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in Waldmünchen (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Waldeck, Christoff, deutscher Staatsangehöriger, in Coburg (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].