Informazioni su Urs Walde
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Urs Walde
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005903522, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
bossinfo.ch AG, in Farnern, CHE-105.996.271, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2022, Publ. 1005491211).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hungerbühler, Daniel, von Zürich, in Glattfelden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jeanneret, Olivier, von Le Locle, in Heimberg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Keller, Marcel, von Neerach, in Jeuss (Murten), mit Kollektivprokura zu zweien;
Morandi, Bruno, von Rossa, in Biel/Bienne, mit Kollektivprokura zu zweien;
Nater, Alain, von Naters, in Leuk Stadt (Leuk), mit Kollektivprokura zu zweien;
Schläpfer, Christian, von Rehetobel, in Oberengstringen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krotzinger Windhagen, Jürgen, von Raperswilen, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien;
Portmann, Andrea, von Bellach, in Solothurn, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmid, André, von Höri, in Lachen SZ (Lachen), mit Kollektivprokura zu zweien;
Stecher, Christian, von Reinach (AG), in Muhen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Walde, Urs, von Wittnau, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005712790, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SOBACO Solutions AG, in Schlieren, CHE-103.149.745, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2021, Publ. 1005264141).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walde, Urs, von Wittnau, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiesmann, Markus, von Zürich, in Galgenen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lachen].
Numero di pubblicazione: HR02-1004494103, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SOBACO Solutions AG, in Schlieren, CHE-103.149.745, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2018, Publ. 4286339).
Statutenänderung:
30.10.2018.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der SOBACO Services AG, in Zürich (CHE-105.484.568), gemäss Fusionsvertrag vom 30.10.2018 und Bilanz per 30.06.2018. Aktiven von CHF 3'028'386.41 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'294'148.37 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 50'000 Aktien zu CHF 10.00 . Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 500'000.00 erhöht.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb und die Implementierung von Hard- und Softwarelösungen, sowie Softwareentwicklung für kommerzielle Anwendungen, wie auch die damit im Zusammenhang stehende Beratung. Im Weiteren erbringt sie Betriebsdienstleistungen aller Art im Bereich Organisation, Administration und Logistik im In- und Ausland, insbesondere, aber nicht ausschliesslich, auf dem Gebiet der elektronischen Datenverarbeitung. Die Dienstleistungen werden insbesondere im Banken- und Finanzbereich erbracht. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an andern Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Grundstücke, Liegenschaften und Baurechte zu erwerben, zu belasten und zu veräussern.
Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 25'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 30.10.2018 wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 250'000.00 umgewandelt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Becher, David, von Zürich, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walde, Urs, von Wittnau, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bolliger, Stephan, von Schlossrued, in Waltenschwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kurmann, Peter, von Menznau, in Dietikon, mit Kollektivprokura zu zweien.