Informazioni su bossinfo.ch AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu bossinfo.ch AG
- bossinfo.ch AG ha sede a Farnern ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Fornitura di servizi informatici».
- La dirigenza è composta di 30 persone.
- Il 07.12.2023 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda bossinfo.ch AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-105.996.271.
Dirigenza (30)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Andrea Portmann,
André Schmid,
Christian Stecher,
Dr. Jürgen Erik Krotzinger Windhagen,
Urs Walde
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
26.03.1984
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Farnern
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-150.3.000.657-8
IDI/IVA
CHE-105.996.271
Ramo economico
Fornitura di servizi informatici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Entwicklung und Schulung im EDV-Bereich. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Zweck im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Balmer-Etienne AG | Luzern | 09.06.2022 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Gfeller + Partner AG | Langenthal | 11.07.2005 | 08.06.2022 | |
Wirth & Partner AG Treuhand, Personal- und Unternehmensberatung | Basel | <2004 | 10.07.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Boss Info AG
- Realeyez AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: bossinfo.ch AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005903522, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
bossinfo.ch AG, in Farnern, CHE-105.996.271, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2022, Publ. 1005491211).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hungerbühler, Daniel, von Zürich, in Glattfelden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jeanneret, Olivier, von Le Locle, in Heimberg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Keller, Marcel, von Neerach, in Jeuss (Murten), mit Kollektivprokura zu zweien;
Morandi, Bruno, von Rossa, in Biel/Bienne, mit Kollektivprokura zu zweien;
Nater, Alain, von Naters, in Leuk Stadt (Leuk), mit Kollektivprokura zu zweien;
Schläpfer, Christian, von Rehetobel, in Oberengstringen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krotzinger Windhagen, Jürgen, von Raperswilen, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien;
Portmann, Andrea, von Bellach, in Solothurn, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmid, André, von Höri, in Lachen SZ (Lachen), mit Kollektivprokura zu zweien;
Stecher, Christian, von Reinach (AG), in Muhen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Walde, Urs, von Wittnau, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005491211, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
bossinfo.ch AG, in Farnern, CHE-105.996.271, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 03.06.2022, Publ. 1005487638).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der e-Support AG, in Muri bei Bern (CHE-106.206.925), gemäss Fusionsvertrag vom 24.05.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 1'198'669.71 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 825'899.81 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gfeller + Partner AG (CHE-107.149.939), in Langenthal, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmer-Etienne AG (CHE-107.252.508), in Luzern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005487638, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
bossinfo.ch AG, in Farnern, CHE-105.996.271, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2021, Publ. 1005247430).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold, Daniel, von Bürglen (UR), in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barmet, Livia, von Eschenbach (LU), in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bösiger, Peter, von Melchnau, in Bützberg (Aarwangen), mit Kollektivprokura zu zweien;
Kovacevic, Dusko, von Köniz, in Belp, mit Kollektivprokura zu zweien;
Merz, Axel, von Unterägeri, in Münchenbuchsee, mit Kollektivprokura zu zweien;
Munz, Angela, von Onsernone, in Lyss, mit Kollektivprokura zu zweien;
Onayli, Hayri, deutscher Staatsangehöriger, in Oberentfelden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pileggi, Riccardo, italienischer Staatsangehöriger, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schneider, Frank, von Trachselwald, in Günsberg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Streit, Philippe, von Wald (BE), in Belp, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wille, Martin, von Bern, in Worb, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wüthrich, Andreas, von Niederdorf, in Brittnau, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Christian, von Wattenwil, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), mit Kollektivprokura zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.