Informazioni su Philippe Peter Wagner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Philippe Peter Wagner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2076237, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
IEP International Energy Partners AG, in Horw, CHE-107.906.422, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2013, Publ. 1261795).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wagner, Philippe Peter, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1261795, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Comares AG, bisher in Hergiswil NW, CHE-107.906.422, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 26.05.2011, Publ. 6180050).
Gründungsstatuten:
26.02.1974.
Statutenänderung:
18.12.2013.
Firma neu:
IEP International Energy Partners AG.
Sitz neu:
Horw.
Domizil neu:
Stutzstrasse 25, 6005 St. Niklausen.
Zweck neu:
Produktion, Förderung von und Handel mit Rohstoffen aller Art, insbesondere von Rohöl;
Beteiligung an Unternehmen aller Art;
Erwerb, Verkauf und Verwaltung von Immobilien aller Art.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wigger, Beat, von Wauwil, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidlin, Eduard, von Schlierbach, in Horw, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Minx-Wolf, Dr. Iris-Christiane, deutsche Staatsangehörige, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wagner, Philippe Peter, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6356204, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
PW Consulting Philippe Wagner, in Herrliberg, CH-020.1.062.090-3, Seestrasse 129, 8704 Herrliberg, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Strategische und operative Beratung von nationalen und internationalen Industrie-, Handels-, Finanz- und Dienstleistungsunternehmen sowie von öffentlich-rechtlichen Körperschaften. Fernerer bezweckt das Unternehmen die Erbringung von Dienstleistungen im Immobilienbereich, insbesondere die Vermittlung von Käufen und Verkäufen, Beratung und Bewirtschaftung..
Eingetragene Personen:
Wagner, Philippe, von Zürich, in Herrliberg, Inhaber, mit Einzelunterschrift.