Informazioni su Thomas Wälchli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Thomas Wälchli
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Wälchli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1005852978, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
TRX Studio KLG, in Bern, CHE-454.079.140, c/o Andrea Zbinden, Postgasse 31, 3011 Bern, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
02.10.2023.
Zweck:
Dienstleistungen im Bereich Sport und Bewegung.
Eingetragene Personen:
Wälchli, Thomas, von Seeberg, in Bern, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Zbinden, Andrea Daniela, von Guggisberg, in Bern, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004888531, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
IPV Institut Profiliertes Verhalten AG, in Zug, CHE-108.144.465, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2017, Publ. 3458895).
Firma neu:
IPV Institut Profiliertes Verhalten AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.05.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zehnder, Rudolf Niklaus, von Menzingen, in Oberägeri, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wälchli, Thomas, von Seeberg, in Belp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3458895, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
IPV Institut Profiliertes Verhalten AG, in Zug, CHE-108.144.465, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 23.11.2015, Publ. 2496361).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lano, Alina, deutsche Staatsangehörige, in Sulgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wälchli, Thomas, von Seeberg, in Belp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.