Informazioni su Hansrudolf Wälchli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hansrudolf Wälchli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005304895, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Sägerei Trachsel AG, in Riggisberg, CHE-107.216.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2020, Publ. 1005047556).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wälchli, Hansrudolf, von Strengelbach, in Rüeggisberg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wälchli, Daniel, von Strengelbach, in Rüti b. Riggisberg (Riggisberg), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wälchli, Roger, von Strengelbach, in Mühlethurnen (Thurnen), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wälchli, Pascal, von Strengelbach, in Riggisberg, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Verwaltungsrates oder dem Vizepräsidenten des Verwaltungsrates [bisher: in Mühlethurnen (Thurnen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Buchs, Patrik, von Jaun, in Plaffeien, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Verwaltungsrates oder dem Vizepräsidenten des Verwaltungsrates [bisher: in Schwarzsee (Plaffeien), ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Dietrich, Bojan, von Escholzmatt-Marbach, in Rechthalten, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Verwaltungsrates oder dem Vizepräsidenten des Verwaltungsrates.
Numero di pubblicazione: HR02-1005047556, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Sägerei Trachsel AG, in Riggisberg, CHE-107.216.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2018, Publ. 4040869).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wälchli, Andreas, von Strengelbach, in Riggisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wälchli, Hansrudolf, von Strengelbach, in Rüeggisberg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wälchli, Daniel, von Strengelbach, in Rüti b. Riggisberg (Riggisberg), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wälchli, Pascal, von Strengelbach, in Mühlethurnen (Thurnen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3993618, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Sägerei Trachsel AG, in Rüti bei Riggisberg, CH-035.3.007.530-6, Betrieb einer Sägerei, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 16.06.2003, S. 3, Publ. 1033648).
Statutenänderung:
7.06.2007.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Sägerei, sowie Handel mit Holz und Holzwaren. Sie ist ferner berechtigt, Grundstücke und Liegenschaften zu erwerben, zu belasten oder zu veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmen beteiligen, solche erwerben sowie alle Geschäfte durchführen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital neu:
CHF 550'000.-- [bisher: CHF 450'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 550'000.--.
Aktien neu:
245 Namenstammaktien zu CHF 1'000.-- und 1'220 Namenstimmrechtsaktien zu CHF 250.-- [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.-- 1'000 Namenaktien zu CHF 250.--].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: Briefe an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wälchli, Hans Walter, von Strengelbach, in Rüti bei Riggisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wälchli-Abt, Mina, von Strengelbach, in Rüti bei Riggisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wälchli, Andreas, von Strengelbach, in Riggisberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rüti bei Riggisberg];
Wälchli, Hansrudolf, von Strengelbach, in Rüeggisberg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rüschegg Heubach];
Wälchli, Peter, von Strengelbach, in Seftigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Steffisburg];
Wälchli, Christoph, von Strengelbach, in Kaufdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.