Informazioni su Markus Wäfler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Markus Wäfler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3598799, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Personalfürsorgestiftung der Fa. Buchwalder-Linder AG Luzern, in Luzern, CHE-109.764.268, Stiftung (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2013, Publ. 1064407).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchwalder, Josef, 1939, von Luzern, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Kaderli, Jürg, von Luzern, in Emmen, Mitglied, Protokollführer (Nichtmitglied), mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift;
Vögeli, Peter, von Basel, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchwalder Wäfler, Daniela, von Luzern, in Horw, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wäfler, Markus, von Frutigen, in Horw, Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Contesta Revisions AG (CHE-108.751.748), in Stans, Revisionsstelle [bisher: Contesta Revisions AG].
Numero di pubblicazione: 1292587, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Wäfler Diagnostics AG, in Horw, CHE-101.375.874, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 20.01.2010, S. 13, Publ. 5449072).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wäfler, Beat Hans, von Frutigen, in Ho Chi Minh City (VN), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wäfler, Markus, von Frutigen, in Horw, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kriens].
Numero di pubblicazione: 5091250, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Lithopol AG, bisher in Sursee, CH-170.3.015.980-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2007, S. 7, Publ. 4168400).
Statutenänderung:
16.06.2009.
Sitz neu:
Triengen.
Domizil neu:
Gisleracher 6, 6234 Triengen.
Zweck neu:
Herstellung von und Handel mit geometrischen Präzisionsmodell-Formen und Prototypen jeglicher Art;
Erwerb, Erstellung, Veräusserung und Verwaltung von Immobilien;
Erwerb und Veräusserung von Immaterialgüterrechten;
Beteiligungen.
Aktien neu:
250 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 100.-- (Stimmrechtsaktien) und 230 Namenaktien zu CHF 1'000.--].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Paul Zumstein Treuhand AG, in Sarnen, Revisionsstelle;
Wäfler, Markus, von Frutigen, in Horw, mit Kollektivunterschrift zu zweien.