Informazioni su Anton Wäfler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Anton Wäfler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005096701, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Verein Rohrbach-Träff, in Frutigen, CHE-102.722.837, Verein (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2014, S.0, Publ. 1822825).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oester, Hanspeter, von Frutigen, in Adelboden, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wäfler, Anton, von Frutigen, in Adelboden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wäfler, Daniel, von Frutigen, in Frutigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer-Trummer, Ernst, von Adelboden, in Achseten (Frutigen), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Pieren, Thomas, von Frutigen, in Achseten (Frutigen), Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Reichen, Beat, von Adelboden, in Ried (Frutigen), Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, Kassier, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Allenbach, Simon, von Adelboden, in Adelboden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lauber, Madeleine, von Adelboden, in Achseten (Frutigen), Mitglied des Vorstandes, Sekretärin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, Sekretärin, ohne Zeichnungsberechtigung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Reichen, David, von Adelboden, in Frutigen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 4527266, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Verein Rohrbach-Träff, in Frutigen, CH-092.6.003.743-1, Verein (SHAB Nr. 139 vom 23.07.1997, S. 5236).
Statutenänderung:
16.11.2007.
Domizil neu:
Adelbodenstrasse 218, 3724 Ried (Frutigen).
Organisation neu:
Mitgliederversammlung und Vorstand.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wäfler-Oester, Daniel, von Frutigen, in Frutigen, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer-Trummer, Ernst, von Adelboden, in Achseten, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident];
Oester, Hanspeter, von Frutigen, in Adelboden, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reichen, Beat, von Adelboden, in Ried (Frutigen), Mitglied und Kassier, mit Einzelunterschrift;
Lauber, Madeleine, von Adelboden, in Achseten (Frutigen), Mitglied und Sekretärin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pieren, Thomas, von Frutigen, in Achseten (Frutigen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wäfler, Anton, von Frutigen, in Adelboden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wäfler, Daniel, von Frutigen, in Frutigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 4478284, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Skilift Metschalp AG, in Frutigen, CH-092.3.007.697-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2004, S. 4, Publ. 2137966).
Domizil neu:
c/o Franziska Trachsel Treuhand, Bälliz 4, 3714 Frutigen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wäfler, Anton, von Frutigen, in Adelboden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossen-Wüthrich, Walter, von Frutigen, in Frutigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Marmet, Ueli, von Frutigen, in Frutigen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Trachsel Sieber, Franziska, von Frutigen und Reichenbach im Kandertal, in Scharnachtal (Reichenbach im Kandertal), Mitglied und Sekretärin/Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Trachsel, Franziska, von Frutigen und Welschenrohr, in Frutigen, Sekretärin];
Marmet, Samuel, von Frutigen, in Achseten (Frutigen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Klaus, von Frutigen, in Frutigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.