Informazioni su Denis Waechter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Denis Waechter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3481702, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
3Com (Schweiz) AG, in Zürich, CH-035.3.017.069-9, Handel mit Datenverarbeitungssystemen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2006, S. 21, Publ. 3251562).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waechter, Denis, von Remigen, in Thônex, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2138410, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
3Com (Schweiz) AG (3Com (Suisse) SA) (3Com (Switzerland) Ltd.), bisher in Bern, Handel mit Datenverarbeitungssystemen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 01.09.2003, S. 2, Publ. 1151274).
Gründungsstatuten:
15.12.1997.
Statutenänderung:
12.01.2004.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
World Trade Center, Leutschenbachstrasse 95, 8050 Zürich.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit sowie den Vertrieb von Datenverarbeitungssystemen (Hardware und Software), die von der Firma 3Com Corporation hergestellt werden. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung sämtliche Aktiven und Passiven der 3Com GmbH, München, Zweigniederlassung Bern, gemäss Übernahmebilanz per 31.08.1997 mit Aktiven von CHF 465'361.19 und Passiven von CHF 115'718.46, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 249'642.73 als Forderung gutgeschrieben werden [wie bisher].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen des Verwaltungsrates können an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre schriftlich mitgeteilt werden.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michael, Mark D., Bürger der USA, in Palo Alto (USA), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Gerhard, von Erlinsbach, in Jegenstorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Weiss, Christoph Max, von Fehraltorf, in Hettlingen, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Waechter, Denis, von Remigen, in Thônex, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
DELOITTE & TOUCHE AG, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher];
Goldmann, Neal David, Bürger der USA, in Waltham (MA/US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
3Com (Schweiz) AG, in Bern, Handel mit sowie Vertrieb von Datenverarbeitungssystemen (Hardware und Software) usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2001, S. 7430).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zbinden, Markus, von Wahlern, in Bremgarten bei Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Furrer, Daniel, von Luzern, in Hergiswil NW, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler, Daniel, von Sumiswald, in Neerach, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grütter, Daniela, von Bern, in Hinterkappelen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Waechter, Denis, von Remigen, in Thônex, mit Kollektivprokura zu zweien.