Informazioni su Hans Peter Weber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Hans Peter Weber
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hans Peter Weber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005727075, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
SFPO - Swiss Financial Planners Organization, in Bern, CHE-109.516.931, Verein (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2019, Publ. 1004631222).
Statutenänderung:
22.03.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Hans Peter, von Tobel-Tägerschen, in Uetendorf, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Streule, Markus Max, von Appenzell, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Traub, Ulysse Oliver, von Meilen, in Küsnacht ZH, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1005547678, Ufficio del registro di commercio Grigioni
ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG, in Landquart, CHE-106.844.103, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2022, Publ. 1005387991).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernhardsgrütter, Andrea, von Rorschacherberg, in Muri bei Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joos, Lukas, von Untervaz, in Untervaz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kollegger, Claudio, von Vaz/Obervaz, in Sennwald, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kundert, Andrea, von Glarus, in Magliaso, mit Kollektivprokura zu zweien;
Weber, Hans Peter, von Tobel-Tägerschen, in Münsingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zanetti, Michele, von Poschiavo, in Poschiavo, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005364944, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
alabus ag, in Zürich, CHE-100.994.193, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2021, Publ. 1005304688).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Hans Peter, von Tobel-Tägerschen, in Münsingen, mit Kollektivprokura zu zweien.