Informazioni su Thomas Von Niederhäusern
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Von Niederhäusern
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5328116, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
von Niederhäusern + Jaussi Elektro GmbH, in Wattenwil, CH-035.4.023.404-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 195 vom 07.10.1999, S. 6876).
Statutenänderung:
05.08.2009.
Firma neu:
Jaussi Elektro GmbH.
Domizil neu:
Grubenweg 2, 3665 Wattenwil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme, Planung und Ausführung von Elektroninstallationsarbeiten aller Art, insbesondere Grundinstallationsarbeiten und Arbeiten im Bereich der Telefonie und Telematik. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern..
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 05.08.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Niederhäusern, Thomas, von Rüti bei Riggisberg, in Wattenwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaussi, Stephan, von Wattenwil, in Wattenwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].
Numero di pubblicazione: 3339538, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Raiffeisenbank Gürbe, in Wattenwil, CH-035.5.011.693-3, Bankgeschäfte, Genossenschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2005, S. 3, Publ. 3111282).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Niederhäusern, Thomas, von Rüti bei Riggisberg, in Wattenwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernet-Nussbaum, Therese, von Grindelwald, in Wattenwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Raiffeisenbank Gürbe, in Wattenwil, Bankgeschäfte, Genossenschaft (SHAB Nr. 243 vom 13.12.2000, S. 8480).
Domizil neu:
Postgasse, 3665 Wattenwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trachsel, Arnold, von St. Stephan, in Seftigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wenger, Lotti, von Längenbühl, in Längenbühl, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenger, Ernst, von Forst, in Thierachern, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gilgen, Arthur, von Rüeggisberg, in Höfen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fahrni, Fritz, von Eriz, in Thierachern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reusser, Hanspeter, von Heiligenschwendi, in Gurzelen, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
von Niederhäusern, Thomas, von Rüti bei Riggisberg, in Wattenwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Tobias, von Niederdorf, in Belp, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Reichenbach, Walter, von Gsteig, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien].