Informazioni su Gottfried von Fellenberg
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gottfried von Fellenberg
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4302554, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Rudolf Seelhofer-Stiftung, in Worb, CH-035.7.012.502-0, Stiftung (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2007, S. 3, Publ. 3762972).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Fellenberg, Gottfried, von Bern, in Muri bei Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hayoz, Barbara, von Ueberstorf, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seelhofer, Benedict M.W., von Bern und Kehrsatz, in Utzigen (Vechigen), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Worb];
Hügli, Stephan, von Bern und Niedermuhlern, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Seelhofer, Benedict H.C., von Bern und Kehrsatz, in Utzigen (Vechigen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3762972, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Rudolf Seelhofer Stiftung, bisher in Bern, CH-035.7.012.502-0, Förderung des Städtischen Tierparks Dählhölzli, Stiftung (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2002, S. 3, Publ. 755808).
Urkundenänderung:
14.02.2006.
Name neu:
Rudolf Seelhofer-Stiftung.
Sitz neu:
Worb.
Domizil neu:
c/o Benedict M. W. Seelhofer, Neuschlosspark 14, 3076 Worb.
Postadresse:
[Postadresse aufgehoben].
Aufsichtsbehörde neu:
Amt für Sozialversicherung und Stiftungsaufsicht des Kantons Bern (ASVS).
Organisation neu:
Stiftungsrat und Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seelhofer, Benedict M.W., von Bern und Kehrsatz, in Worb, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Seelhofer, Hans W., von Bern und Kehrsatz, in Worb, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident];
Weibel, Franz, von Schüpfen, in Spiez, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Fellenberg, Gottfried, von Bern, in Muri bei Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident];
Hayoz, Barbara, von Ueberstorf, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Imobersteg-Geiser, Ruth, von St. Stephan, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Seelhofer, Eva Elisabeth, von Kehrsatz und Bern, in Worb, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sterchi, Peter Dr., von Bern, in Iseltwald, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Treuhand Accola + Co., in Bern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3540306, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Weggenossenschaft innerer Grund-Moosvorsass, in Saanen, CH-092.5.008.641-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.1991, S. 1598).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Fellenberg, Gottfried, von Bern, in Muri bei Bern, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aellen-Annen, Jakob, von Saanen, in Grund bei Gstaad (Saanen), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.