Informazioni su Kurt von Däniken
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kurt von Däniken
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005226118, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Ranch AG., in Rebstein, CHE-102.596.225, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 19.11.2003, S.10, Publ. 1267368).
Statutenänderung:
16.04.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Kauf einer Ranch in Rhodesien. Im Zusammenhang damit kann sie weitere Grundstücke kaufen und verkaufen.
Aktien neu:
60 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 60 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 04.05.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Däniken, Stefan, von Luzern und Niedererlinsbach, in Stansstad, Präsident, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift;
Ackermann, Dr. Konrad, von Egnach, in Egnach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischbacher-von Däniken, Ursula, von Luzern, in Widen, Präsidentin des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Urdorf, Delegierte, mit Einzelunterschrift];
Segmüller, Gabriella, genannt Gabi, von Altstätten, in Rebstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Segmüller, Gabriella genannt Gabi, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
von Däniken, Kurt, von Luzern und Niedererlinsbach, in Mannenbach-Salenstein (Salenstein), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]. [Anpassung betr. Funktionen aufgrund geänderter Eintragungspraxis].
Numero di pubblicazione: 3884810, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
VD Beteiligungs AG, in Stansstad, CH-150.3.002.044-5, Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften und anderen Rechten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2004, S. 10, Publ. 2553048).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Däniken, Kurt, von Luzern und Niedererlinsbach, in Widnau, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Däniken, Stefan, von Luzern, in Stansstad, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter];
Lufida Revisions AG, in Luzern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1267368, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Ranch AG., bisher in Widnau, Kauf einer Ranch in Rhodesien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.1994, S. 1439).
Statutenänderung:
24.09.2003.
Sitz neu:
Rebstein.
Domizil neu:
c/o Gabi Segmüller-von Däniken, Stockenstrase 12, 9445 Rebstein.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Däniken, Kurt, von Luzern und Niedererlinsbach, in Widnau, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Hubatka, Herbert, von Degersheim, in Rorschacherberg SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Däniken, Stefan, von Luzern und Niedererlinsbach, in Stansstad, Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Fischbacher-von Däniken, Ursula, von Luzern, in Urdorf, Delegierte, mit Einzelunterschrift;
von Däniken, Kurt, von Luzern und Niedererlinsbach, in Mannenbach-Salenstein (Salenstein), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Segmüller, Gabriella genannt Gabi, von Altstätten, in Rebstein, Mitglied, mit Einzelunterschrift.