Informazioni su Viktor von Burg
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Viktor von Burg
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 901300, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
consolution ag, in Reinach BL, Planung und Projektierung von chemischen und artverwandten Industrie- und Prozessanlagen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2002, S. 4).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gehrig, Andreas, von Nottwil, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Burg, Viktor, von Balsthal, in Biel-Benken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates].
Numero di pubblicazione: 776608, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
VTEC GmbH, in Basel, Ingenieurbüro für Verfahrenstechnik usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 223 vom 18.11.2002, S. 5, Publ. 731648).
Firma neu:
VTEC GmbH in Liq.. Auflösung der Gesellschaft durch Gesellschafterversammlung vom 10.12.2002.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Burg, Viktor, von Balsthal, in Biel-Benken, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Ebert, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Inzlingen (D), Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [bisher: in Freiburg im Breisgau (D), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
consolution ag, in Reinach BL, Planung und Projektierung von chemischen und artverwandten Industrie- und Prozessanlagen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2001, S. 2256).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Burg, Viktor, von Balsthal, in Biel-Benken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].