Informazioni su Anton von Burg
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Anton von Burg
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004689723, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Hofinag AG, in Staufen, CHE-100.703.390, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2018, Publ. 4345903).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Burg, Anton, von Lommiswil, in Staufen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schrenk, Daniel, von Wiesendangen, in Lenzburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004689724, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Filiwag AG Staufen, in Staufen, CHE-107.125.850, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 07.09.2015, Publ. 2358611).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Burg, Anton, von Lommiswil, in Staufen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schrenk, Daniel, von Wiesendangen, in Lenzburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
von Burg, Martin, von Lommiswil, in Staufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2358611, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Filiwag AG Staufen, in Staufen, CHE-107.125.850, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.102 vom 29.05.2012, Publ. 6693704).
Statutenänderung:
11.08.2015 und 11.08.2015.
Aktienkapital neu:
250'000.00 [bisher: CHF 150'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
250'000.00 [bisher: 150'000.00].
Aktien neu:
250 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Die Gesellschaft verrechnet bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 11.08.2015 eine Forderung in der Höhe von CHF 100'000.00, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Burg, Anton, von Lommiswil, in Staufen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift] und von Burg, Anna, von Lommiswil, in Staufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.