Informazioni su Andreas von Arx
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Andreas von Arx
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andreas von Arx
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004750667, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Personalfürsorgestiftung der Adrian Michel AG, Walde, in Schmiedrued, CHE-110.381.827, Stiftung (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2017, Publ. 3294003).
Name neu:
Personalfürsorgestiftung der Adrian Michel AG, Walde in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Adrian Michel, Tilliacker 567, 5046 Walde AG. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau vom 29.07.2019 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Würgler, Hans Rudolf, von Gontenschwil, in Schmiedrued, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Arx, Andreas, von Stüsslingen, in Baden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michel, Adrian, von Bönigen, in Schmiedrued, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4419003, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Toni Leuenberger AG, in Rümlingen, CHE-112.341.230, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2017, Publ. 3561609).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vetsch, Thomas, von Grabs, in Risch, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Arx, Andreas, von Stüsslingen, in Baden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eller, Ralph, von Gurtnellen, in Altdorf UR, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Martin, von Röthenbach im Emmental, in Lauwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4281753, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Adrian Michel AG, Walde, in Schmiedrued, CHE-102.041.045, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2017, Publ. 3541859).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eller, Ralph, von Gurtnellen, in Altdorf (UR), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
von Arx, Andreas, von Stüsslingen, in Baden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vetsch, Thomas, von Grabs, in Risch, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.