Informazioni su Markus von Allmen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Markus von Allmen
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Markus von Allmen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005784429, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
FODCO GmbH, in Hünenberg, CHE-115.555.460, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2013, S.0, Publ. 1057411).
Firma neu:
FODCO GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 31.05.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Allmen, Markus, von Lauterbrunnen, in Kappel am Albis, Direktor, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hünenberg, Direktor, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005567893, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Petrochem Energy SA, in Zug, CHE-114.341.413, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2021, Publ. 1005225901).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Allmen, Markus, von Lauterbrunnen, in Kappel am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dickinson, Jeremy Charles Edward, britischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005545680, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
CL Suisse Handels GmbH, in Hünenberg, CHE-411.101.972, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2022, Publ. 1005490273).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clinton Grosshandels-GmbH (HRB 9917 FF), in Hoppegarten (DE), Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
von Allmen, Markus, von Lauterbrunnen, in Kappel am Albis, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Hasslacher, Nicholas Gilbert, österreichischer Staatsangehöriger, in Neuenhagen bei Berlin (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Voigt, Mathias, deutscher Staatsangehöriger, in Wandlitz (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.