Informazioni su Stefan Sava Vojinovic
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stefan Sava Vojinovic
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005874768, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Web und Brot GmbH, in Maur, CHE-141.512.232, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2023, Publ. 1005804969).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vojinovic, Stefan Sava, von Meilen, in Schlieren, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vojinovic, Bojan, von Meilen, in Unterkulm, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numero di pubblicazione: HR01-1005672581, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
I-Case.ch KLG, in Schlieren, CHE-482.491.741, Schulstrasse 86, 8952 Schlieren, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
25.01.2023.
Zweck:
Handel mit Waren aller Art.
Eingetragene Personen:
Perisan, Hasan, von Opfikon, in Embrach, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vojinovic, Stefan Sava, von Meilen, in Schlieren, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005461236, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Web und Brot GmbH, in Uster, CHE-141.512.232, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2020, Publ. 1004903371).
Statutenänderung:
22.04.2022.
Sitz neu:
Maur.
Domizil neu:
Bundtstrasse 34b, 8127 Forch.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vojinovic, Stefan Sava, von Meilen, in Schlieren, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Männedorf];
Vojinovic, Anita, von Meilen, in Unterkulm, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Männedorf].