Informazioni su Roger Vogler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roger Vogler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4383475, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
arwo Stiftung, in Wettingen, CHE-110.216.051, Stiftung (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2018, Publ. 3982813).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haller, Kurt, von Beinwil am See, in Schafisheim, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Helen, von Zürich, in Wettingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vogler, Roger, von Niederrohrdorf, in Wettingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Neukomm, Vreni, von Hallau, in Wettingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Equitest AG Treuhand und Wirtschaftsprüfungen (CHE-101.755.917), in Wettingen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häfeli, Simon, von Seengen, in Ennetbaden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bütler, Josef, von Auw, in Spreitenbach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Merkli & Partner AG (CHE-108.378.017), in Baden, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1725615, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Net - Team AG, in Regensdorf, CHE-104.838.741, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2013, Publ. 1219875).
Statutenänderung:
01.09.2014.
Sitz neu:
Fällanden.
Domizil neu:
Bruggacherstrasse 18, 8117 Fällanden. Gemäss Erklärung vom 24.06.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogler, Roger, von Niederrohrdorf, in Wettingen, mit Einzelprokura;
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG (CH-440.9.013.832-1), in Frauenfeld, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brändli, Thomas, von Bözberg, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Frauenfeld].
Numero di pubblicazione: 6812794, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Stiftung für Behinderte Wettingen, in Wettingen, CH-400.7.000.796-4, Stiftung (SHAB Nr. 44 vom 02.03.2012, Publ. 6577062).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beyeler, Peter, von Zürich und Guggisberg, in Baden, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stehle, Edgar, von Rapperswil BE, in Wettingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hürsch, Federico, von Zofingen, in Neuenhof, Präsident des Stiftungsrates und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Crelier, André, von Bure, in Nussbaumen AG, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Haller, Kurt, von Beinwil am See, in Schafisheim, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogler, Roger, von Niederrohrdorf, in Wettingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Liembd, Stefan, von Kriens, in Menziken, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.