Informazioni su Pius Vogel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Pius Vogel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005638547, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Metallbau Franz Vogel AG, Malters, in Malters, CHE-107.242.450, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2012, S.0, Publ. 6870040).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogel, Pius, von Kriens, in Weggis, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tanushaj, Zef, genannt Josef, von Malters, in Malters, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5994122, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Metallbau Franz Vogel AG, Malters, in Malters, CH-100.3.010.501-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2010, S. 10, Publ. 5810924).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burri, Hans Ulrich, von Malters, in Malters, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Korner, Thomas, von Meggen und Luzern, in Meggen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogel, Pius, von Kriens, in Weggis, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4146136, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Metallbau Franz Vogel AG, Malters, in Malters, CH-100.3.010.501-4, Führung eines Metallbaubetriebes und Schlosserei sowie Durchführung aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2001, S. 5604).
Statutenänderung:
28.09.2007.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: CHF 50'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 50 Namenaktien zu CHF 1'000.--]. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marlis Arnet-Koller, in Hergiswil NW, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogel, Pius, von Kriens, in Weggis, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hergiswil NW];
BDO Visura, in Luzern, Revisionsstelle.