Informazioni su Christian U. Vogel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Christian U. Vogel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005218979, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
SPAK AG, in Herisau, CHE-101.103.672, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2021, Publ. 1005181184).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogel, Christian U., von Buchs SG und Sevelen, in Rehetobel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchel, Caroline, von Rüthi (SG), in Waldkirch, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates].
Numero di pubblicazione: 1628933, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Stiftung Refdata Referenzdaten im schweizerischen Gesundheitswesen, in Zug, CHE-109.531.422, Stiftung (SHAB Nr. 224 vom 16.11.2012, Publ. 6934490).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rutz, Franz, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Freienbach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vogel, Christian, von Buchs SG, in Rehetobel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1575637, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
NVS Beteiligungs AG, in Herisau, CHE-107.435.463, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2012, Publ. 6722006).
Firma neu:
NVS Beteiligungs AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.06.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogel, Christian U., von Buchs SG und Sevelen, in Rehetobel, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Brülisauer, Johannes K., von Appenzell, in Herisau, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].