Informazioni su Britta Vodicka Smeets
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Britta Vodicka Smeets
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006018524, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
RAUMgeschichten Britta Vodicka, in Meilen, CHE-418.887.055, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2017, S.0, Publ. 3384215).
Zweck neu:
RAUMgeschichten Britta Vodicka übernimmt Textarbeiten für Medien und Firmen, welche im Bereich der Architektur, Innenarchitektur oder Immobilien tätig sind.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vodicka Smeets, Britta, von Meilen, in Meilen, Inhaberin, mit Einzelunterschrift [bisher: Vodicka, Britta, deutsche Staatsangehörige].
Numero di pubblicazione: HR02-1005653987, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Swiss Prime Site AG, in Zug, CHE-101.080.841, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2022, Publ. 1005489060).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chotirat, Phailin, von Schaffhausen, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaleja, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Maur, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Megow, Jean Manuel, deutscher Staatsangehöriger, in Archamps (FR), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vodicka, Britta, deutsche Staatsangehörige, in Meilen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waeber, Markus, von Ueberstorf, in Küsnacht (ZH), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zingg, Patrick, von Berg (TG), in Winterthur, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hardegger, Roger, von Gams, in Oberbüren, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauber, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niffenegger, Martin, von Signau, in Luzern, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikofen];
Schwiete, Katharina, deutsche Staatsangehörige, in Thalwil, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Voigt, Karin, von Hombrechtikon, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutsche Staatsangehörige];
Zarske Bueno, Bastian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern].
Numero di pubblicazione: HR02-1005467027, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Swiss Prime Site Management AG, bisher in Olten, CHE-347.852.093, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2021, Publ. 1005342330).
Statutenänderung:
01.04.2022.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Alpenstrasse 15, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Basso, Gianfranco, von Dübendorf, in Volketswil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Urs, von Zürich, in Wettingen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blagojevic, Marija, serbische Staatsangehörige, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bohr, Annette, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Carlsson, Mikaela, von Zürich, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chotirat, Phailin, von Schaffhausen, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Courvoisier, Antoine, von Le Locle, in Collonge-Bellerive, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Delacrétaz, Matthieu, von Corbeyrier, in Lausanne, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dragila Salis, Draženka, von Ennetbaden, in Baden, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Duboc, Pierre-Antoine, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Favre, Melissa-Anaëlle, von Neuchâtel, in Val de Bagnes, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerum, Dr. Johanna, deutsche Staatsangehörige, in Zumikon, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaiser, Simon, von Grellingen, in Baden, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Daniel, von Schneisingen, in Volketswil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Megow, Jean Manuel, deutscher Staatsangehöriger, in Archamps (FR), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nenakhova, Emilia, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rössler, Nathalie, von Champéry, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaller, Tim, von Luzern, in Stäfa, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Kim, von Gaiserwald, in Genève, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwiete, Katharina, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strebel, Michael, von Zürich, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vodicka, Britta, deutsche Staatsangehörige, in Meilen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Voigt, Karin, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zingg, Patrick, von Berg (TG), in Winterthur, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.